Hanes ariannol FOUNDATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
Rhif yr elusen: 274727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.68k | £280.64k | £303.84k | £302.45k | £294.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £348.81k | £290.37k | £281.23k | £331.41k | £300.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £92.74k | £78.69k | £78.22k | £75.44k | £73.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.