Hanes ariannol SELKIRK NO 2 TRUST
Rhif yr elusen: 274730
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.51k | £2.99k | £3.08k | £2.46k | £3.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.05k | £3.05k | £2.95k | £4.07k | £1.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.