ymddiriedolwyr MUSICAL THEATRE SALISBURY
Rhif yr elusen: 274782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD GREATHEAD | Cadeirydd | 11 June 2012 |
|
|
||||
Antonia Harding | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Hannah Smith | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
OWENA ARCHER | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Claire Joanne Parrett | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Natasha Duffy | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Derrick Foord | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Peter McAuley | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Brigitte Potts | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Josh Bradley | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
JOYCE BOWDEN | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
||||
HON MARY MORRISON DCVO | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.