Ymddiriedolwyr APPLEDORE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 274808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Arthur Derek Winter Cadeirydd 01 September 2019
Dim ar gofnod
Denise Georgina Stephens Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
Paula Thornton Ymddiriedolwr 15 May 2023
Dim ar gofnod
Gary Ivan Kinsley Ymddiriedolwr 10 June 2022
Dim ar gofnod
Marilyn Penelope Frances Ray Ymddiriedolwr 20 February 2021
Dim ar gofnod
Linda Joy Hiskey Ymddiriedolwr 20 February 2021
Dim ar gofnod
Christopher Richard Self Ymddiriedolwr 09 June 2017
Dim ar gofnod