ymddiriedolwyr WESSEX MEDICAL TRUST
Rhif yr elusen: 274839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Sir Charles Frederick George FRCP FRSA | Cadeirydd | 03 May 2019 |
|
|
||||||||
Luke March | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|||||||||
Nicholas John Page | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|
||||||||
ANTHONY COTTAM BSc FCA | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||||||
PROFESSOR MAX CRISPIN DPhil | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||||||
PROFESSOR DIANA ECCLES MD FRCP | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||||||
ROGER ALLSOPP OBE | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.