Hanes ariannol WOKINGHAM CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 274853
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.19k £22.08k £40.59k £47.33k £41.11k
Cyfanswm gwariant £33.19k £13.90k £46.05k £44.51k £43.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £1.00k N/A £1.00k N/A