Ymddiriedolwyr WOKINGHAM CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 274853

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katy Lethbridge | Cadeirydd | 07 July 2022 |
|
|
||||
Fiona Butler | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Timothy Iles | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Martin Smith | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Richard Payler | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Sally-Ann Krzyzaniak | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Hilary Blake | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Christopher Dunning | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Ralph Jaconello | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Fulton | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Dr Penelope Ward | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.