Hanes ariannol THE MOTCOMBE MEMORIAL HALL AND RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 274868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £199.09k £39.38k £42.25k £58.67k £69.94k
Cyfanswm gwariant £55.20k £54.79k £22.83k £34.95k £38.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £130.78k £12.33k £17.31k £2.67k N/A