ymddiriedolwyr THE HINTLESHAM AND CHATTISHAM COMMUNITY COUNCIL
Rhif yr elusen: 274948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Smith | Cadeirydd | 24 April 2023 |
|
|
||||
Kevin Francis Knuckey | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Lauren Alexandra De Banks | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Stephen Bernard Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
James Edward Hammond | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Hayden Wilding | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Cristiana Paranhos Velloso Langton | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Deborah Archer | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
EILEEN DAMANT | Ymddiriedolwr | 15 March 1983 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.