THE ASSOCIATION FOR LATIN TEACHING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Association for Latin Teaching supports the teaching of classical subjects (Latin, Greek, Classical Civilisation and Ancient History) in schools, chiefly by running training conferences for teachers. It also collaborates in producing the Journal of Classics Teaching and has a small collection of ancient artefacts, available for loan for teaching purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
- A R L T (Enw gwaith)
- THE ASSOCIATION FOR THE REFORM OF LATIN TEACHING (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA JANE BEECH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jack Sedgwick | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Isabelle Christina Chasey | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Catherine Jennie Elizabeth Willilams | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Alexander Wai Lung Chow | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Lottie Mortimer | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Jack Brooker | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Jacob Duncan | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Ana Isabel Martin Martinez | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Joanna Johnson | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Carolyn Elizabeth Saunders | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Charles Sykes | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
Ana Henderson | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
Dr Jessica Dixon | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
PHILIP LAWRENCE HARPER | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||
DR ALISON HENSHAW | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|||||
HELEN SARAH LOWE | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.58k | £6.03k | £20.61k | £17.98k | £16.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.74k | £3.65k | £33.89k | £18.86k | £17.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 29 JULY 1976 AS AMENDED 18 NOVEMBER 1978, 25 JULY 1986, 31 JULY 1987, 28 JULY 1994, 17 AUGUST 1995 AND 29 JULY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE EFFECTIVE TEACHING IN THE FIRST PLACE OF LATIN LANGUAGE AND LITERATURE, AND IN THE SECOND PLACE OF CLASSICAL GREEK LANGUAGE AND LITERATURE, ANCIENT HISTORY, AND CLASSICAL STUDIES IN GENERAL IN THE SCHOOLS AND COLLEGES OF THE UNITED KINGDOM. THE ASSOCIATION SHALL SERVE TEACHERS OF THESE SUBJECTS BY MEANS OF COURSES, EITHER RESIDENTIAL OR NON-RESIDENTIAL, PUBLICATIONS, AND OTHER SERVICES AS THE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 2
Bucklands Court
4 Sydenham Hill
London
London
- Ffôn:
- 07928404288
- E-bost:
- arlttreasurer@outlook.com
- Gwefan:
-
arlt.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window