ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION FOR LATIN TEACHING
Rhif yr elusen: 275052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAURA JANE BEECH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Henry McTernan | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Charlotte Rebecca Jones | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Rebecca Helen Jones | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Nicola Elisabeth McPherson | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Lottie Mortimer | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Jack Brooker | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Jacob Duncan | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Ana Isabel Martin Martinez | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Joanna Johnson | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Carolyn Elizabeth Saunders | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Charles Sykes | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
Ana Henderson | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
Dr Jessica Dixon | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
PHILIP LAWRENCE HARPER | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||
DR ALISON HENSHAW | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|||||
HELEN SARAH LOWE | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.