Hanes ariannol SHARRINGTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 275167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.23k £16.96k £23.43k £14.83k £12.57k
Cyfanswm gwariant £7.24k £8.99k £21.23k £15.12k £10.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.90k £17.82k £2.67k N/A