Hanes ariannol THE PRIORY SCHOOL DORKING EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 275297
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.11k £0 £270 £852 £672
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A