Hanes ariannol ST JOHN'S YOUTH CENTRE
Rhif yr elusen: 275310
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.21k | £21.31k | £34.84k | £17.69k | £12.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.87k | £26.15k | £27.02k | £25.79k | £9.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.