Hanes ariannol NANAK DARBAR NORTH LONDON

Rhif yr elusen: 275315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £144.97k £47.32k £104.49k £140.84k £180.77k
Cyfanswm gwariant £141.01k £78.79k £75.91k £116.50k £183.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A