ymddiriedolwyr THE DEAN OF SOUTHWARK'S FUND
Rhif yr elusen: 275354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Rev Dr Mark David Oakley | Ymddiriedolwr | 03 December 2023 |
|
|
||||||
Amuda Surabi Poongavanam | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|||||||
Sophie Elizabeth Rose Henstridge-Brown | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||||
Vivienne Baines | Ymddiriedolwr | 06 October 2017 |
|
|
||||||
Canon Michael Rawson | Ymddiriedolwr | 14 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.