Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (SOUTH WESTERN SYNOD) INCORPORATED
Rhif yr elusen: 275364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £492.63k | £2.03m | £748.79k | £1.72m | £1.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £812.67k | £792.06k | £565.44k | £3.68m | £735.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £596.82k | £253.89k | £140.86k | £135.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.03m | £138.62k | £1.19m | £857.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £332.07k | £349.39k | £374.86k | £390.80k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £71.77k | £6.89k | £14.47k | £12.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £25.00k | £0 | £3.00k | £126.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £790.19k | £559.38k | £3.66m | £727.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.87k | £6.07k | £16.80k | £7.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £11.02k | £10.28k | £15.11k | £11.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £232.90k | £193.69k | £3.24m | £202.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £1.87k | £0 | £16.80k | £7.68k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.