ymddiriedolwyr DOWNHAM (WESLEY HALLS) COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 275373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRISTINA GREEN | Cadeirydd | 03 December 1988 |
|
|
||||
Lynn Edwards | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Gwen Smith | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
VERA WARD | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
MARGARITA PAUL | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
||||
MAXEEN BLACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.