Hanes ariannol MAN GROUP PLC CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 275386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £353.86k £600.82k £3.09m £379.61k £112.62k
Cyfanswm gwariant £962.81k £555.04k £743.26k £886.29k £965.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £600.00k £3.09m N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £817 £0 N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £555.04k £743.26k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £10.50k £5.10k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £487.13k £738.16k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A N/A