INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organising international voluntary projects in the UK, recruiting & preparing volunteers 18+ for projects in GB and abroad. Participating in the international programme run by Service Civil International. Recruiting volunteers for EVS placements within SCI. Recruiting volunteers for some long term placements abroad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 22 Mawrth 1978: Cofrestrwyd
- IVS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Taylor | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Paul Winter | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Nigel John Watt | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|||||
Kerry Hargadon | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Gheorghe Zugravu | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Mohammad Abdur Rashid | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Rosemary Hobday | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|
||||
Richard Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
RICHARD TIMOTHY CHEVALIER MARC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.31k | £89.85k | £37.34k | £29.74k | £232.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.32k | £79.55k | £16.50k | £17.04k | £19.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2019
(Mae'r cyfrifon |
01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/02/1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/04/1978 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/2014 as amended on 17 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO AFFORD OPPORTUNITIES BY WHICH MEN AND WOMEN, IN A SPIRIT OF FRIENDSHIP INTERNATIONAL UNDERSTANDING AND VOLUNTARY DISCIPLINE, MAY WITHOUT REGARD TO THEIR RACE, RELIGION, CREED OR POLITICS BE ENCOURAGED AND ENABLED TO GIVE TO THE COMMUNITY, EITHER INDIVIDUALLY, OR IN GROUPS, EFFECTIVE VOLUNTARY SERVICE. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
International Voluntary Service
Thorn House
5 Rose Street
EDINBURGH
EH2 2PR
- Ffôn:
- 01312432745
- E-bost:
- info@ivsgb.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window