Hanes ariannol ENGLISH SCHOOLS' ATHLETIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 275436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £542.30k | £556.75k | £13.21k | £273.11k | £526.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £567.21k | £509.44k | £51.91k | £226.58k | £577.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £101.00k | £102.50k | N/A | N/A | £182.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.30k | £81.09k | N/A | N/A | £4.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £345.79k | £355.95k | N/A | N/A | £323.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £1.30k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.59k | £15.69k | N/A | N/A | £13.66k | |
|
Incwm - Arall | £1.62k | £1.51k | N/A | N/A | £2.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £555.44k | £495.06k | N/A | N/A | £564.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.77k | £14.38k | N/A | N/A | £12.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.12k | £9.59k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £499 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.