ABBEYFIELD COTSWOLD LTD

Rhif yr elusen: 275458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides family style very sheltered accommodation for elderly people. A redsident Housekeeper living next door cooks two meals a day and provides some support to the residents. Personal care is not provided and residents are expected to be described as living independantly.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £70,922
Cyfanswm gwariant: £89,091

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE ABBEYFIELD TEWKESBURY SOCIETY LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr ANDREW CROWTHER Cadeirydd 03 June 2011
Dim ar gofnod
LESLEY SHEILA CHATHAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROGER HEWINS WORKMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £83.00k £70.33k £60.95k £71.13k £70.92k
Cyfanswm gwariant £72.21k £74.27k £66.90k £72.51k £89.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 03 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 22 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 22 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 24 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 24 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 18 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 18 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 09 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 09 Ebrill 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Abbeyfield Society
49 Church Street
TEWKESBURY
GL20 5SN
Ffôn:
01684273796