THE SUFFOLK REGIMENT MUSEUM AND TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Runs and maintains the Suffolk and Cambridgeshire Regiment Museum, a Suffolk Regiment display in Moyse's Hall, the Cambridgeshire Regiment display at IWM Duxford and the reserve collections for The Suffolk and Cambridgeshire Regiments Museum .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,860 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1087992 SUFFOLK REGIMENT ASSOCIATION UNITED CHARITY
- 09 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- SUFFOLK REGIMENT MUSEUM FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieutenant Colonel Mark Hubert Wenham | Cadeirydd | 12 April 2022 |
|
|
||||
Captain David Granfield | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Robert Craig Adam | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Major Paul Joseph Machnicki | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Major Gregory Owen Luton | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Colonel Mark Knight MBE DL | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
Lt Col David Sean Denson | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|||||
LT COL ANTHONY DOUGLAS SLATER | Ymddiriedolwr | 10 June 2008 |
|
|||||
BRIGADIER ANTHONY JOHN KENNION CALDER OBE DL | Ymddiriedolwr | 12 August 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.30k | £39.58k | £59.32k | £63.44k | £61.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.76k | £42.72k | £50.65k | £70.44k | £88.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.31k | N/A | £12.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28TH DECEMBER 1977 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19 JANUARY 1981, SPECIAL RESOLUTION DATED 23 FEBRUARY 2005 AND SCHEME 18 AUGUST 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE REGIMENT IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THE REGIMENT AND TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND ENCOURAGE RECRUITMENT BY PUBLIC EXHIBITION OF THE COLLECTION IN A MUSEUM OR MUSEUMS OR SUCH OTHER PUBLIC PLACES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, AND TO CONSERVE, RESTORE, REPAIR, RECONSTRUCT AND PRESERVE OBJECTS IN THE COLLECTION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Keep
Gibraltar Barracks
Out Risbygate
BURY ST EDMUNDS
Suffolk
IP33 3RN
- Ffôn:
- 01284749317
- E-bost:
- suffolkregimentmuseum@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window