ymddiriedolwyr THE SUFFOLK REGIMENT MUSEUM AND TRUST FUND
Rhif yr elusen: 275468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieutenant Colonel Mark Hubert Wenham | Cadeirydd | 12 April 2022 |
|
|
||||
Major Gregory Owen Luton | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|||||
Mark Clint Shropshire | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Major Oliver James Daniel Bullen | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Mark Knight MBE DL | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
Lt Col David Sean Denson | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|||||
Cllr Robert Dale Everitt | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
LT COL ANTHONY DOUGLAS SLATER | Ymddiriedolwr | 10 June 2008 |
|
|||||
BRIGADIER ANTHONY JOHN KENNION CALDER OBE DL | Ymddiriedolwr | 12 August 2005 |
|
|
||||
COL COLIN MAXWELL ELSDEN DL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.