Hanes ariannol OXFORD CALEDONIAN PIPES AND DRUMS
Rhif yr elusen: 275533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.10k | £4.10k | £0 | £100 | £251 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66k | £3.63k | £50 | £50 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.