OXFORD CALEDONIAN PIPES AND DRUMS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
play to the public and pratice
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 27 Ebrill 1978: Cofrestrwyd
- OXFORD (CALEDONIAN) PIPE BAND (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Claxton | Cadeirydd |
|
|
|||||
Janet Knight | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Dr James Sutherland | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
IAN KNIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.10k | £0 | £100 | £251 | £1.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.63k | £50 | £50 | £0 | £505 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 08 Ebrill 2024 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 190 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 23 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 26TH FEBRUARY 1978
Gwrthrychau elusennol
(A) TO EDUCATE, ENCOURAGE AND TEACH THE PUBLIC IN THE ART AND SCIENCE OF SCOTTISH PIPE BAND MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS, AND RELATED ACTIVITIES. FOR FURTHERANCE OF THE SAID OBJECT BUT NOT OTHERWISE. (B) TO PROVIDE A BAND FOR RECREATIONAL AND CHARITY PURPOSES IN SUPPORT OF LOCAL CHARITY, HOSPITAL AND SOCIAL SERVICE ORGANISATIONS. (C) TO BE REGISTERED MEMBERS OF THE SCOTTISH PIPE BAND ASSOCIATION (S.P.B.A.) AND TO PARTICIPATE IN TRAINING/EDUCATIONAL PROGAMMES ORGANISED/ARRANGED BY THE S.P.B.A. (D) TO PARTICIPATE, WHERE APPROPRIATE, IN COMPETITIONS HELD UNDER S.P.B.A. RULES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
26 Links Road
Kennington
OXFORD
OX1 5RU
- Ffôn:
- 01865863532
- E-bost:
- JOHNCLAXTON56@YAHOO.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window