DARUL AMAAN TRUST

Rhif yr elusen: 275579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Running a mosque in south-west London

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £239,652
Cyfanswm gwariant: £71,126

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • COLLIERS WOOD MOSQUE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Shaful KHAN Ymddiriedolwr 18 January 2025
Dim ar gofnod
Rafiqul Haider Ymddiriedolwr 18 January 2025
Dim ar gofnod
KAMRAN HUDA Ymddiriedolwr 18 January 2025
Dim ar gofnod
Shamim AHMED Ymddiriedolwr 18 January 2025
Dim ar gofnod
Syed Almas ALI Ymddiriedolwr 04 September 2024
Dim ar gofnod
SYED SAJID UDDIN Ymddiriedolwr 28 August 2024
Dim ar gofnod
Abdus Subhan Ymddiriedolwr 05 October 2011
Dim ar gofnod
MOHAMED TAZUL ISLAM Ymddiriedolwr 12 March 1999
Dim ar gofnod
JALAL UDDIN AHMED Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NAZRUL ISLAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £321.28k £149.39k £146.24k £174.53k £239.65k
Cyfanswm gwariant £48.87k £82.09k £121.61k £116.71k £71.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 08 Rhagfyr 2023 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 08 Rhagfyr 2023 38 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

30 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Tachwedd 2020 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Tachwedd 2020 16 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
RULES AND REGULATIONS ADOPTED APRIL 1979
Gwrthrychau elusennol
TO SPREAD ISLAMIC TEACHINGS AND RELIGIOUS EDUCATION. (SEE RULES AND REGULATIONS FOR FURTHER DETAILS).
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 20 Chwefror 1981 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
54 Merton High Street
London
SW19 1DH
Ffôn:
02085435687