Dogfen lywodraethu RURCON COMMUNICATIONS UNIT
Rhif yr elusen: 275581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 APRIL 1976 AS AMENDED 1 FEBRUARY 1978, 26 MARCH 1982, 27 APRIL 1987, 12 SEPTEMBER 1988 AND 8 NOVEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE GROWTH AND WITNESS OF THE CHRISTIAN CHURCH IN AFRICA BY ASSISTING THE CHURCH IN ITS PLANS FOR RURAL DEVELOPMENT, SUCH PLANS BEING PART OF THE WITNESS OF THE CHURCH OF AFRICA. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AFRICA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.