THE RED SEA TEAM INTERNATIONAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Co-ordinating financial, practical and personnel matters between national offices.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Djibouti
- Mali
- Pakistan
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1174386 REACHACROSS INTERNATIONAL
- 06 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- 05 Chwefror 2019: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- REACHACROSS INTERNATIONAL (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.37k | £52.31k | £57.68k | £225.50k | £134.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.28k | £48.35k | £50.90k | £154.94k | £156.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 16 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | 16 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 10 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 10 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 23 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 23 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 28 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 28 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10TH OCTOBER 1977
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE TRUSTS AND FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES DESINGED FOR THE ADVANCEMENT OF ANY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING OBJECTS AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE AND UNCONTROLLED DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE NAMELY:- FOR THE FURTHERANCE OF THE PREACHING OF THE GOSPEL OF THE LORD JESUS CHRIST AMONG MUSLIMS IN MANNER AFORESAID IN ANY PART OF THE WORLD AND PARTICULARLY IN THE RED SEA AREA AND THE UNITED KINGDOM. (FOR FURTHER DETAILS SEE GOVERNING INSTRUMENT).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window