SCOTTISH TERRIER EMERGENCY CARE SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide care in the form of temporary homes for Scottish Terriers & any other breed from the same household or kennel which have need of such care by reason of neglect or ill-treatment or where owners of such dogs are no longer able to care for them properly and to assist in the provision of new homes for these dogs where they may be properly cared for.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Mai 1978: Cofrestrwyd
- STECS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekkehard Kugler | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Alan Rose | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Frances Gaskell | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Paul Mabon | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Elaine Core | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Patricia Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
GILLIAN SIMMS | Ymddiriedolwr | 09 February 2020 |
|
|
||||
Margaret Mabon | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|
||||
Catherine Marchbank | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.18k | £110.14k | £193.48k | £54.03k | £227.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.15k | £68.80k | £65.01k | £114.91k | £152.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 JULY 1976 AS AMENDED ON 7 MARCH 1978, 20 MARCH 1982, 12 OCTOBER 2008 AND 10 MAY 2009. AS AMENDED ON 26/04/2015 AS AMENDED ON 09 MAY 2017 as amended on 02 Apr 2022 as amended on 15 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
A CANINE WELFARE ORGANISATION PROVIDING SPECIFICALLY FOR THE CARE OF SCOTTISH TERRIERS IN NEED OF NEW HOMES OR OF SUCH OTHER ASSISTANCE AS MAY BE DEEMED APPROPRIATE. IT SHALL ALSO BE PERMISSIBLE TO PROVIDE ASSISTANCE DETERMINED ON A DISCRETIONARY BASIS, TO CANINES DEEMED TO BE OF SCOTTISH TERRIER TYPE IN CASES WHERE THAT BREED STATUS IS NOT IMMEDIATELY APPARENT. TO PROVIDE CARE AND ASSISTANCE TO OTHER CANINES FROM THE SAME HOME ENVIRONMENT AS ANY SCOTTISH TERRIER RECEIVING ASSISTANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Lodge
Hoghton
PRESTON
PR5 0SH
- Ffôn:
- 01772601169
- E-bost:
- secretary@stecs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window