ENFIELD AND DISTRICT VETERAN VEHICLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the permanent preservation of vehicles of any type being old and of historic interest or scientific importance and to educate the public in the history of transport and the technical details, engineering and performance of such vehicles.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Enfield
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1978: Cofrestrwyd
- WHITEWEBBS MUSEUM (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH OSWICK | Cadeirydd | 01 November 2007 |
|
|
||||
June Bayer | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
ANTHONY CLINTON | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
DAVID CROOKS | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
ALEXANDER WATT | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.42k | £63.59k | £59.02k | £238.54k | £231.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.59k | £82.73k | £57.48k | £160.02k | £179.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £11.13k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Medi 2020 | 120 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Medi 2020 | 120 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11TH APRIL 1978 as amended on 19 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE PERMANENT PRESERVATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND ESPECIALLY THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF ENFIELD, OF VEHICLES OF AN TYPE BEING OLD AND OF HISTORIC INTEREST OR SCIENTIFIC IMPORTANCE AND TO PROTECT AND PRESERVE PARTICULAR VEHICLES OF SPECIAL MERIT AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE HISTORY OF TRANSPORT AND THE TECHNICAL DETAILS, ENGINEERING AND PERFORMANCE OF SUCH VEHICLES.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF ENFIELD AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Whitewebbs Museum Of Transport
Whitewebbs Road
ENFIELD
Middlesex
EN2 9HW
- Ffôn:
- 02083671898
- E-bost:
- office@whitewebbsmuseum.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window