CANVEY ISLAND HISTORICAL AND CONSERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Heritage Centre operates in the Castle point are.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 05 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- THE HERITAGE CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Mclean | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|
||||
Christine Ward | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
ROSEMARY DE-BOISE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.51k | £4.51k | £2.75k | £2.95k | £4.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78k | £2.78k | £7.94k | £3.73k | £4.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH MARCH 1978
Gwrthrychau elusennol
1) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. 2) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. 3) TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST.
Maes buddion
CASTLE POINT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Hindles Road
CANVEY ISLAND
SS8 8HT
- Ffôn:
- 01268694317
- E-bost:
- rosemaryanded31@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window