CREECH ST MICHAEL BAPTIST MANSE

Rhif yr elusen: 275730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of accommodation, mainly for church staff.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £20,533
Cyfanswm gwariant: £27,499

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mai 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BROOKINGS TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Andrew Patrick Ymddiriedolwr 03 June 2024
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rathika Chinnadurai Ymddiriedolwr 03 June 2024
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew James Wallace Ymddiriedolwr 22 May 2023
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Reuben Stuart Willcocks Ymddiriedolwr 22 May 2023
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Bailey Ymddiriedolwr 29 May 2022
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Raymond Law Ymddiriedolwr 23 May 2022
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
David Mark Fox Ymddiriedolwr 23 May 2022
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Christopher Medlock Ymddiriedolwr 07 June 2021
CREECH ST MICHAEL BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Benjamin Cavaghan Ymddiriedolwr 20 May 2019
Dim ar gofnod
Jane Anne Warden Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod
Rev Matthew Bradley Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Mig Partridge Ymddiriedolwr 17 June 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.63k £17.54k £18.89k £19.99k £20.53k
Cyfanswm gwariant £19.49k £17.51k £18.88k £19.95k £27.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 08 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 04 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST MICHAELS ROAD
ZION BAPTIST CHURCH
CREECH ST. MICHAEL
TAUNTON
TA3 5QQ
Ffôn:
01823443692
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael