Hanes ariannol DOROTHY HOUSE

Rhif yr elusen: 275745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.67m £14.49m £16.32m £15.38m £16.19m
Cyfanswm gwariant £14.33m £13.86m £13.80m £16.79m £18.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £153.85k £106.35k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.15m £1.70m £26.07k £425.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £4.44m £8.85m £7.04m £4.99m £4.98m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £6.12m £2.59m £5.80m £6.50m £7.30m
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.96m £2.96m £3.38m £3.73m £3.76m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £146.29k £88.09k £115.74k £166.94k £151.32k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £2.07m £1.48m £3.44m £2.60m £2.22m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.93m £8.69m £8.89m £11.50m £12.97m
Gwariant - Ar godi arian £5.40m £5.17m £4.91m £5.29m £5.85m
Gwariant - Llywodraethu £67.88k £86.08k £92.90k £182.91k £143.06k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £32.86k £29.45k £33.31k £32.78k £20.31k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0