ymddiriedolwyr DOROTHY HOUSE
Rhif yr elusen: 275745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Richard Arthur Taylor | Cadeirydd | 24 March 2020 |
|
|
||||
Jonathan O'Mahony | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Gillian Bridget Warr | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Charity Mae Nichols | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Ndlovu | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Neil Deuchar | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
JAMES GARE | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|||||
Francesca Thompson | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
David Cavaliero | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
DR Simon Burrell | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
Warren Reid | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
Brian Mansfield | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.