Hanes ariannol DOWN AMPNEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 275782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.88k £12.81k £12.90k £17.46k £19.56k
Cyfanswm gwariant £15.83k £10.96k £13.54k £18.49k £12.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.20k £10.67k N/A N/A