Dogfen lywodraethu HAVERGAL BRIAN SOCIETY
Rhif yr elusen: 275793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 27 JAN 1978 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25 JAN 1980 AS AMENDED ON 25 FEB 1995 AS AMENDED ON 17 MAY 2008 AS AMENDED ON 28 FEB 2015 AS AMENDED ON 30 MAY 2015 AS AMENDED ON 30 MAY 2020 AS AMENDED ON 15 AUG 2020 AS AMENDED ON 22 MAY 2021 AS AMENDED ON 05 FEB 2022 as amended on 11 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ARE TO PROMOTE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE LIFE AND WORKS OF WILLIAM HAVERGAL BRIAN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.