ymddiriedolwyr HAVERGAL BRIAN SOCIETY
Rhif yr elusen: 275793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Paul Stone | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Richard Graham Ascough | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Robert John Sage | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
||||
Dr MARTIN CHRISTOPHER GROSSEL | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|||||
PROFESSOR JOHN PICKARD | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|||||
MIKE LUNAN | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
MARTYN BECKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN JOHN ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.