ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF DORCHESTER ABBEY
Rhif yr elusen: 275819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD DICK | Cadeirydd | 18 July 2013 |
|
|
||||
Stephen Michael Dawson | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Richard Henry Farrant | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Paul | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|||||
Rev Jane Elizabeth Willis | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|||||
Robert Henry Charles Plumb | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|||||
MALCOLM LUCAS | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|||||
GRAHAM NICHOLAS V JENKINS | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
||||
Honor Juniper | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
HILARY WARBURTON | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
||||
JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|||||
INGRID LUNT | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|||||
Stephanie Forman | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.