OXFORDSHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A- To promote and advance the study of family history and genealogy with particular reference to the county of Oxfordshire. B- To locate, preserve, publish where applicable and make available relevant documents and archival material. C- Hold regular meetings, produce three journals per year and attend other societies and organisations fairs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 14 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- OFHS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles George Arthur Whitehead | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Kathyrn Wait | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|
||||
Alison Louise Jones | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Ramon | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Charles Henry Eldridge | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Angela Christine Trueman | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Kevin Poile | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
Susan Mattheus | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
JOHN CRAMER | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
SUE HONORE | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
MALCOLM DAVID AUSTEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.39k | £44.08k | £54.62k | £55.33k | £56.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.80k | £47.47k | £39.07k | £48.00k | £45.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 MAR 1978 AS AMENDED ON 15 MAY 1985 AS AMENDED ON 28 OCT 1996 AS AMENDED ON 26 OCT 1998 AS AMENDED ON 26 JUN 2017 AS AMENDED ON 25 JUN 2018 as amended on 24 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
A. TO ADVANCE EDUCATION IN FAMILY HISTORY AND GENEALOGY PRIMARILY WITHIN THE POST-1974 COUNTY OF OXFORDSHIRE B. TO COLLECT, INDEX, CO-ORDINATE, PUBLISH AND MAKE ACCESSIBLE IN THE INTERESTS OF FAMILY HISTORY AND GENEALOGY ANY RELEVANT DOCUMENT OR RECORDS RELATING TO THE COUNTY C. TO PROMOTE THE PRESERVATION OF SUCH DOCUMENTS OR RECORDS D. TO ENCOURAGE THE STUDY OF FAMILY HISTORY AND GENEALOGY E. TO ASSIST EDUCATIONALLY BY LECTURES OR OTHERWISE IN RECORD RESEARCH F. TO CO-OPERATE WITH FAMILY HISTORY AND OTHER SOCIETIES WITH SIMILAR INTERESTS.
Maes buddion
PRIMARILY WITHIN THE POST-1974 COUNTY OF OXFORDSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OXFORDSHIRE RECORDS OFFICE
ST. LUKES CHURCH
TEMPLE ROAD
OXFORD
OX4 2HT
- Ffôn:
- 01865358151
- E-bost:
- secretary@ofhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window