Hanes ariannol WOKINGHAM VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 275933
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.49k | £143.26k | £167.22k | £196.56k | £223.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.47k | £132.91k | £132.91k | £176.59k | £247.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £138.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.