ymddiriedolwyr KIDS
Rhif yr elusen: 275936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Sutton | Cadeirydd | 20 May 2020 |
|
|
||||
Stuart John Fox | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Nilamkumari Powar | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Georgina Katherine Lund | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Sara May Wilcocks | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Helen McShane | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
OLIVIA MARKS-WOLDMAN | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Anna Hamilton | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Samantha Clare Bowerman | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
Steven Clarke | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.