Ymddiriedolwyr THE KINGDOM HALL TRUST
Rhif yr elusen: 275946

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JOHN COOK | Cadeirydd | 28 December 2016 |
|
|
||||
Simon Uchechukwu Achonu | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Shaun Daniel Whittaker | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
RAVI SHARMA | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Alan John Clinton | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
JONATHAN COX | Ymddiriedolwr | 26 August 2015 |
|
|
||||
PAUL TRACY WADE | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.