FULL GOSPEL BUSINESSMEN UK & IRELAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We hold regular meetings throughout the UK and Ireland usually with a meal, which are open to members of the public we share 'real life stories' about what a difference it makes having Jesus in our lives. We bring together men and women of all Christian backgrounds and occupations, meeting in hotels, restaurants and the marketplace. We offer support to the sick and distressed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
- FGB (Enw gwaith)
- FGB UK (Enw gwaith)
- FGBMFI (Enw gwaith)
- FGBMFI (UK & IRELAND) (Enw gwaith)
- FGBMFI(UK) (Enw gwaith)
- FULL GOSPEL BUSINESSMEN'S FELLOWSHIP (UK & IRELAND) (Enw gwaith)
- BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERNATIONAL (UK) (Enw blaenorol)
- FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERNATIONAL (UK) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR BENDRIEN | Cadeirydd |
|
||||||||
Dr Issac Osemwegie Ohomba | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||||
Peter Ashburner | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||||
Bernard Galopin | Ymddiriedolwr | 05 March 2022 |
|
|
||||||
Harold Magee | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||
Dr Barrie Lawrence | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|
||||||
JACK POMFRET | Ymddiriedolwr | 27 January 2018 |
|
|
||||||
DAVID KENNETH JOHN RILEY | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||||
RICHARD CORDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER HENRY SPRECKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JACOB JOHN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GEOFFREY HARESCEUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STUART CRIPPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.74k | £79.39k | £54.70k | £50.83k | £61.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.02k | £77.21k | £74.97k | £50.25k | £64.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 04/03/1978 AS AMENDED ON 06/10/1982 AS AMENDED ON 01/02/2003 AS AMENDED ON 08/06/2013 AS AMENDED ON 15/02/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30 NOV 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, PROMOTE AND MAINTAIN, IN THE UK AND IRELAND AND OVERSEAS, THE TEACHING AND PURPOSES OF THE CHRISTIAN RELIGION AND, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT RESTRICTING OR LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, THE SPREADING OF THE GOSPEL AMONG MEN OF BUSINESS AND OTHERS.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Full Gospel Businessmens Fellowship
UK & Ireland
PO BOX 11
KNUTSFORD
WA16 6QP
- Ffôn:
- 01565632667
- E-bost:
- office@fgbuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window