PROVINCE OF CAMBRIDGESHIRE CHARITY FOR CARE AND RELIEF

Rhif yr elusen: 275991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Dispensation of funds for the benefit of poor and distressed Masons and their dependants of the Province of Cambridgeshire, Masonic charities and other charitable institutions,societies or objects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £20,918
Cyfanswm gwariant: £42,589

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mehefin 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE PROVINCIAL GRAND LODGE OF CAMBRIDGESHIRE BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BILL DASTUR Cadeirydd
PROVINCE OF CAMBRIDGESHIRE MASONIC BENEVOLENT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ALMA MATER LODGE SAMARITAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Steven Victor Napier Ymddiriedolwr 05 June 2024
Dim ar gofnod
Andrew Mark Badcock Ymddiriedolwr 05 June 2024
Dim ar gofnod
Charles Edwin Brown Ymddiriedolwr 05 June 2024
PROVINCE OF CAMBRIDGESHIRE MASONIC BENEVOLENT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Lambert Ymddiriedolwr 05 June 2024
PROVINCE OF CAMBRIDGESHIRE MASONIC BENEVOLENT ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alan John Delaune Ymddiriedolwr 05 June 2024
Dim ar gofnod
John Mervyn Alexander Sinclair Ymddiriedolwr 26 May 2021
Dim ar gofnod
Kevin Jeffrey Mader Ymddiriedolwr 22 May 2019
Dim ar gofnod
James Rowney Ymddiriedolwr 22 May 2019
Dim ar gofnod
George Martin Brennan Ymddiriedolwr 27 May 2015
ASSOCIATION OF FRIENDS OF CORNWALLIS COURT
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID MCKAY BLAIR Ymddiriedolwr 24 August 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.15k £17.13k £18.26k £24.62k £20.92k
Cyfanswm gwariant £34.92k £25.52k £31.17k £23.47k £42.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 03 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Mawrth 2024 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6A The Butts
Soham
ELY
Cambridgeshire
CB7 5AN
Ffôn:
07715 118534
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael