Hanes ariannol DELAPAGE LIMITED
Rhif yr elusen: 276017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.86m | £13.22m | £15.36m | £6.69m | £7.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.77m | £10.07m | £11.17m | £12.01m | £9.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.34m | £13.22m | £15.10m | £6.48m | £6.53m | |
|
Incwm - Arall | £527.86k | £0 | £263.40k | £204.10k | £607.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.89m | £7.97m | £8.02m | £9.10m | £6.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £579.19k | £2.05m | £3.14m | £2.91m | £2.84m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £146.75k | £206.01k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.74m | £7.77m | £8.02m | £9.10m | £6.84m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £579.19k | £2.05m | £2.63m | £2.52m | £2.48m | |
|
Gwariant - Arall | £297.60k | £54.51k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.