Hanes ariannol CHEERFUL SPARROWS (THANET)

Rhif yr elusen: 276074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.37k £6.84k £24.58k £19.52k £15.08k
Cyfanswm gwariant £14.19k £16.37k £11.83k £16.28k £16.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k N/A N/A N/A N/A