THE AMELIA COOK GOSPEL HALL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Fund was established on 29th August 1980 for the administration of the Charity of Amelia Cook for the Gospel Work at the Gospel Hall at Tatsfield. Surrey. This includes the upkeep and repair of the fabric of the Gospel Hall at Farnborough and furthering the religious work of the Open Brethren in Tatsfield and Farnborough.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
- Surrey
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER OLD | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|||
ADRIAN RICHARD ELMS | Ymddiriedolwr |
|
||||
DAVID ROGER HOWELLS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.83k | £9.48k | £9.97k | £9.48k | £9.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.49k | £5.02k | £5.43k | £5.31k | £4.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 29/08/1980
Gwrthrychau elusennol
1. IN OR TOWARDS THE UPKEEP AND REPAIR OF THE FABRIC OF THE GOSPEL HALL, AT FARNBOROUGH, AND THE MAINTENANCE OF THE SERVICES THEREIN. 2. IN FURTHERING THE RELIGIOUS WORK OF THE OPEN BRETHREN IN TATSFIELD AND FARNBOROUGH.
Maes buddion
FARNBOROUGH AND TATSFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 KENNEDY CLOSE
PETTS WOOD
ORPINGTON
BR5 1HP
- Ffôn:
- 01689811166
- E-bost:
- davehowells74@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window