Hanes ariannol HASTINGS TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 276105
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140 | £1.29k | £1.18k | £1.10k | £112 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.68k | £1.36k | £9.45k | £3.05k | £2.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.