Hanes ariannol Aruna and Ambika Paul Foundation

Rhif yr elusen: 276127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £332.15k £242.24k £233.12k £306.70k £2.60m
Cyfanswm gwariant £4.01m £35.13k £1.07m £141.41k £4.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £2.26m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £336.37k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £4.83m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £12.74k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £14.82k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £4.68m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £12.74k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0